9629/AB XXIV. GP
Eingelangt am 10.01.2012
Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind
möglich.
BM für Unterricht, Kunst und Kultur
Anfragebeantwortung
Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 9741/J-NR/2011 betreffend Personalrochaden, Postenschacher und Versorgungsjobs in den Ressorts, die die Abg. Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen am 10. November 2011 an mich richteten, wird wie folgt beantwortet:
Zu Fragen 1 bis 7 sowie zu Fragen 9 und 11, soweit diese die Fragenstellungen 1 bis 6 betreffen:
Im Bereich der Zentralleitung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur wurden im Zeitraum 1. Jänner 2009 bis 1. November 2011 nachstehende Positionen nach Bestellungsverfahren entsprechend dem Ausschreibungsgesetz 1989 sowie Referatsleitungen neu besetzt:
Zeitraum 1. Jänner 2009 bis 31. Dezember 2009 |
||||
Funktion |
Aufgabenbereich |
Wirksamkeit |
Funktionsinhaber |
frühere Funktion |
Leitung des Bereiches Informations-technologien, Bildungsstatistik und Gender |
Informationstechnologien, Bildungsstatistik und Gender |
10.09.2009 |
MinR Mag. Heidrun Strohmeyer |
Leiterin der Sektion V |
Leitung der Abteilung Präs. 6 (jetzt B/6) |
Schulanlagenmanagement –Schulerhaltung für Burgenland, Steiermark, Vorarlberg, Wien |
04.02.2009 |
OR Dipl-Ing. Peter Dietl |
Stellvertretender Leiter der Abteilung Präs. 6 |
Leitung der Abteilung VI/1 (jetzt V/1) |
Bildende Kunst, Architektur, Design, Mode |
18.02.2009 |
MinR Dr. Bernd Hartmann |
Stellvertretender Leiter der Abteilung VI/1 |
Leitung des Referates I/13c (jetzt I/5b) |
(Migration; interkulturelle Bildung; Sprachenpolitik) Österreichisches Sprachenkomitee; Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum, Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarates, ELIN, Ressortkoordination Sprachenpolitik |
23.03.2009 |
Dr. Muriel Warga-Fallenböck |
Stellvertretende Leiterin der Abteilung I/13 (jetzt I/5) |
Leitung des Referates II/2b |
(Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Schulen) Lehrplanbereich Allgemeinbildung u. Fachbereiche EDV und Organisation/Informatik, Medientechnik und –management; Fachschulen (Koordinierung), IT-Angelegenheiten; abschließende Prüfungen, Internationale Kooperationen, Schulaufsicht-ZLA |
23.03.2009 |
MinR Mag. Gabriele Winkler-Rigler |
Stellvertretende Leiterin der Abteilung II/2 |
Leitung des Referates III/Pers.c |
(Personalverwaltung-Zentralstelle) Dienstreiseverrechnung für die Zentralleitung (auch BMWF-Zentralstelle) |
23.03.2009 |
ADir. Adeltraud Gaisbauer |
Provisorische Leiterin des Referates III/Pers.c |
Leitung des Referates IV/2b |
(Beteiligungsmanagement) Finanzierungsangelegenheiten der im BundesmuseenGesetz 2002 genannten Einrichtungen, des Museumsquartiers, der Bundestheater-Holding und der Stiftungen; Entwicklung, Koordinierung, Einführung und Umsetzung von betriebswirtschaftlichen Standards; |
23.03.2009 |
MinR Mag. Peter Lang |
Stellvertretender Leiter der Abteilung IV/2 |
Leitung des Referates IV/2c |
(Beteiligungsmanagement) Allgemeine Rechtsangelegenheiten für den Sektionsbereich (ausgenommen Denkmalschutz und Restitution) |
23.03.2009 |
OR Mag. Ingrid Kappel |
Provisorische Leiterin des Referates IV/2c |
Leitung des Referates IV/3b |
(Denkmalschutz) Angelegenheiten des UNESCO-Welterbes; Gutachten auf dem Gebiet des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; abteilungsspezifische Fachfragen auf dem Gebiet der Architektur; internationale Angelegenheiten des Denkmalschutzes |
23.03.2009 |
MinR Dipl.Ing. Mag. Dr. Bruno Maldoner |
Provisorischer Leiter des Referates IV/3b |
Leitung des Referates V/2e (jetzt IT/2e) |
(Informationstechnologie) Koordinierung, Konfigurierung und Einsatzplanung Netzwerk und Arbeitsplatzinfrastruktur in der Zentralstelle; Konzeption Sicherheitsmanagement; Koordination der IT-Infrastruktur mit der BRZ GmbH |
22.04.2009 |
Ing. Jürgen Marek |
Provisorischer Leiter des Referates V/2e |
Leitung des Referates VI/1b (jetzt V/1b) |
(Bildende Kunst, Architektur, Design, Mode) rechtliche Angelegenheiten der Sektion; Angelegenheiten des Künstler/innensozialver-sicherungs-Fonds; Medienkunstförderung, künstlerische Fotografieförderung; Staatsstipendien; Ateliers; Fotosammlung des Bundes; Koordination der Präsentation künstlerischer Fotografie |
23.03.2009 |
MinR Mag. Gudrun Schreiber |
Provisorische Leiterin des Referates VI/1b |
Folgende der oben genannten Positionen wurden neu geschaffen:
- Leitung des Bereiches Informationstechnologie, Bildungsstatistik und Gender
Zeitraum 1. Jänner 2010 bis 31. Dezember 2010 |
||||
Funktion |
Aufgabenbereich |
Wirksamkeit |
Funktionsinhaber |
frühere Funktion |
Leitung der Sektion I |
Allgemein bildendes Schulwesen; Qualitätsentwicklung und -sicherung; Pädagogische Hochschulen |
04.10.2010 |
Kurt Nekula, M.A. |
Büro der Frau BM; Leitung der Koordinationsstelle für inklusive Pädagogik in der Sektion I |
Leitung der Abteilung Präs.2 (jetzt B/2) |
Budgetangelegenheiten Unterricht; Gesamtkoordination aller budgetrelevanten Maßnahmen |
22.09.2010 |
MinR Franz Friedrich |
Stellvertretender Leiter der Präsidialsektion (jetzt Budgetsektion) |
Leitung der Abteilung I/1 |
Elementarpädagogik, Grundschule, BAKIP/BASOP |
04.10.2010 |
MinR Mag. Maria Dippelreiter |
Stellvertretende Leiterin der Abteilung I/1 |
Leitung der Abteilung I/2 |
Sekundarstufe I + Polytechnische Schule |
05.10.2010 |
MinR Dr. Helmut Bachmann |
Stellvertretender Leiter der Abteilung I/2 |
Leitung der Abteilung I/3 |
Allgemein bildende höhere Schulen, Oberstufenformen |
22.09.2010 |
MinR Mag. Karl Hafner |
Referent in der Abteilung I/3 |
Leitung der Abteilung I/4 |
Bildungsforschung, Qualitätsentwicklung, BIFIE |
04.10.2010 |
MinR Mag. Edwin Radnitzky |
Stellvertretender Leiter der Abteilung I/4 |
Leitung des Referates I/2a |
(AHS-Abteilung) Geisteswissenschaftliche und musisch-kreative Unterrichtsgegenstände; Lehrer/innenaus-, fort- und –weiterbildung |
28.04.2010 |
MinR Mag. Silvia Wiesinger |
Provisorische Leiterin des Referates I/2a |
Leitung des Referates I/15b (jetzt I/9b) |
(Schulpsychologie-Bildungsberatung; Gesundheitsförderung; Schulinformation) Publikationsmanagement wie z.B. Lektorierung und Layoutierung psychologisch-pädagogischer Broschüren, Organisation von Fortbildungstagungen und Informationsmanagement wie z.B. Erstellung von Bildungswegweisern, Homepage-Gestaltung für die Schulpsychologie-Bildungsberatung |
28.04.2010 |
Mag. Karin Waska |
Provisorische Leiterin des Referates I/15b |
Leitung des Referates II/9a (jetzt II/8a) |
(Bewegung und Sport; Schulwettkämpfe, Sportstättenbau und Bundesschullandheime) Schulsportliche Maßnahmen und Schulwettkämpfe; Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden; Schulungen im Wettkampfbereich |
28.04.2010 |
ADir. Martin Leirer |
Provisorischer Leiter des Referates II/9a |
Leitung des Referates III/5a |
(Personalangelegenheiten BMHS, der Schulaufsicht, der Zentrallehranstalten und Pädagogischen Hochschulen) Pensionen und pensionsrechtliche sowie sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten, Pensionsharmonisierung, Personalverwaltung für den Abteilungsbereich, Rechtsmittelverfahren, Rechtsbehelfe, Arbeitsgerichtsangelegenheiten) |
28.04.2010 |
ADir. Erich Jedloutschnig |
Provisorischer Leiter des Referates III/5c |
Leitung des Referates IV/3a |
(Denkmalschutz) Angelegenheiten des Kulturgüterschutzes und der archäologischen Denkmale; Rechtsfragen im Zusammenhang mit internationalen Angelegenheiten des Denkmalschutzes; Angelegenheiten der Ausfuhr von Kulturgut |
11.03.2010 |
Mag. Dr. Erika Pieler |
Stellvertretende Leiterin der Abteilung IV/3 |
Leitung des Referates V/1a |
(Bildende Kunst, Architektur, Design, Mode, Foto und Medienkunst) Förderungen von Einzelpersonen im Bereich bildende Kunst; Auslandsatelierprogramm; Modeförderung |
28.04.2010 |
OR Mag. Olga Okunev |
Provisorische Leiterin des Referates V/1a |
Folgende der oben genannten Positionen wurden neu geschaffen:
- Leitung der Abteilung I/1 (Elementarpädagogik, Grundschule, BAKIP/BASOP)
- Leitung der Abteilung I/2 (Sekundarstufe I + Polytechnische Schule)
Zeitraum 1. Jänner 2011 bis 1. November 2011 |
||||
Funktion |
Aufgabenbereich |
Wirksamkeit |
Funktionsinhaber |
frühere Funktion |
Leitung der Sektion für Internationale Angelegen-heiten und Kultus |
Internationale Angelegenheiten, Kultusamt |
01.10.2011 |
MinR Mag. Hanspeter Huber |
Generalsekretär und Leiter des Büros der Frau BM; Leiter der Abteilung IA/6 |
Stellvertretende Leitung der Sektion II |
(Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung und Schulsport) Stellvertretung der Sektionsleitung |
03.02.2011 |
MinR Dipl-Ing. Mag. Dr. Christian Dorninger |
Leiter der Abteilung II/8 (bis 17.7.2011) |
Stellvertretende Leitung der Sektion III |
(Personal- und Schulmanagement, Recht und Legistik) Entwicklung und Steuerung von Maßnahmen zur Organisations- und Personalentwicklung der Pädagogischen Hochschulen; Gesamtkoordination: Besetzungsverfahren Schulleitungen und Schulaufsicht, Personalentwicklungsmaßnahmen im Bereich des Lehrer/innenpersonals |
01.10.2011 |
Mag. Angela Weilguny |
Stellvertretende Leiterin des Büros der Frau BM; Leiterin des Projektes „Schule in Verantwortung“ in der Sektion III |
Stellvertretende Leitung der Sektion III |
(Personal- und Schulmanagement, Recht und Legistik) Personalcontrolling und Personalbudgetcontrolling; Wirkungscontrollingbeauftragter |
01.10.2011 |
Ing. Mag. Christian Krenthaller |
Leiter der Abteilung III/6 |
Leitung der Abteilung IA/1 |
Internationale multitlaterale Angelegenheiten |
14.02.2011 |
MinR Dr. Andrea Schmölzer |
BMWF |
Leitung der Abteilung IA/3 |
EU-Koordination Bildung |
03.02.2011 |
Mag. Catherine-Lea Danielopol-Hofer |
Referentin in der Abteilung IA/3 |
Leitung der Abteilung B/7 |
Öffentlichkeitsarbeit-Bildungsmedien |
01.08.2011 |
Mag. Julia Kopetzky |
Externe Tätigkeit |
Leitung der Abteilung I/9 |
Schulpsychologie-Bildungsberatung; Gesundheitsförderung; Schulinformation |
03.02.2011 |
MinR Dr. Gerhard Krötzl |
Stellvertretender Leiter der Abteilung I/9 |
Leitung der Abteilung II/2 |
Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Schulen |
18.01.2011 |
MinR Dipl-Ing. Mag. Dr. Christian Dorninger |
Leiter der Abteilung II/8 (bis 17.7.2011) |
Leitung der Abteilung II/4 |
Humanberufliche Schulen; land- und forstwirtschaftliche höhere Schulen |
01.09.2011 |
MinR Mag. Gerhard Orth |
Stellvertretender Leiter der Abteilung II/4 |
Leitung der Abteilung II/7 |
Strategie- und Qualitätsentwicklung in der Berufsbildung |
18.01.2011 |
OR Mag. Jürgen Horschinegg |
Stellvertretender Leiter der Abteilung II/8 (bis 17.7.2011) |
Leitung der Abteilung III/12 |
Soziale Angelegenheiten der Schüler/innen |
01.10.2011 |
MinR Dr. Elfriede Kaut |
Stellvertretende Leiterin der Abteilung III/12 |
Leitung der Abteilung IV/5 |
Informationsmanagement |
16.09.2011 |
Mag. Martin Ure |
Referent in der Abteilung IV/5 |
Leitung des Referates IA/1b |
(Internationale multilaterale Angelegenheiten) Bildungsinformationsnetz EURYDICE; Intern. vergleichende Bildungsanalysen; Bildungsdatenbanken; europäische und internationale Bildungsterminologie |
09.06.2011 |
MinR Mag. Stefan Polzer |
Referent im Referat IA/1b |
Leitung des Referates I/3a |
(Allgemein bildende höhere Schulen, Oberstufenformen) Pädagogische Angelegenheiten der AHS-Unterstufe in Abstimmung mit der Abteilung I/2; Schulversuche; Nahtstelle zur NMS und Hauptschule; naturwissenschaftliche Kompetenzen |
18.01.2011 |
Mag. Eva-Maria Kasparovsky |
Referentin der Abteilung I/3 |
Leitung des Referates I/5c |
(Diversitäts- und Sprachenpolitik; Sonderpädagogik und inklusive Bildung; Begabungsförderung) Pädagogische Angelegenheiten der Sonderschule und der Integration/Inklusion von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Pflichtschulen; grundsätzliche Angelegenheiten der integrativen/inklusiven Bildung; Übergang Schule – Beruf; Bundes-Blindenerziehungsinstitut, Bundesinstitut für Gehörlosenbildung, Gesamtkoordination www.cisonline.at |
18.01.2011 |
MinR Dipl-Päd. Mag. Christine Seifner |
Referentin im Referat I/5c |
Leitung des Referates I/5d |
(Diversitäts- und Sprachenpolitik; Sonderpädagogik und inklusive Bildung; Begabungsförderung) Begabungs- und Begabtenförderung; Angelegenheiten des Österreichischen Zentrums für Begabtenförderung und Begabungsforschung sowie der Bundesländer-Koordinationsstellen für Begabtenförderung; Hochbegabtennetzwerke; Benchmark “Early School Leavers“ |
18.01.2011 |
Mag. Andrea Fraundorfer |
Referentin in der Abteilung I/5 |
Leitung des Referates II/6c |
(Lehrer/innenaus-, -fort- und –weiterbildung für berufsbildende Schulen, Daten der Berufsbildung) Daten der Berufsbildung; Datenbank des berufsbildenden Schulwesens, Schnittstellen, Statistische Auswertung, Datenaufbereitung (Präsentation), Datensicherung und -archivierung; IT-Angelegenheiten für den Abteilungsbereich, Angelegenheiten des Datenschutzes |
18.01.2011 |
Ing. Michael Gerstenbauer |
Provisorischer Leiter des Referates II/6c |
Leitung des Referates II/9c (jetzt II/8c) |
(Bewegung und Sport; Schulwettkämpfe, Sportstättenbau und Bundesschullandheime) Pädagogische berufsfachliche Angelegenheiten und Haushaltsangelegenheiten der Bundessportakademien (Bundesanstalten für Leibeserziehung); Nostrifikationen (Sportlehrwesen) |
18.01.2011 |
Mag. Günther Apflauer |
Referent in der Abteilung II/9 |
Leitung des Referates III/1b |
(Dienst- und besoldungsrechtliche Legistik) Erstellung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen im Dienst- und Besoldungsrecht einschließlich der Umsetzung des EU-Rechtes; dienst- und besoldungsrechtliche Fremdlegistik sowie Dokumentation der dienst- und besoldungsrechtlichen Legistik |
18.01.2011 |
Dr. Madeleine Lenz |
Referentin in der Abteilung III/1 |
Leitung des Referates III/9a |
(Personalangelegenheiten des Verwaltungspersonals der nachgeordneten Dienststellen und –behörden) Grundsätzliche Angelegenheiten der Planstellenbewirtschaftung, Verfahren nach dem Ausschreibungsgesetz; Arbeitsplatzbewertungen; |
18.01.2011 |
MinR Werner Schwab |
Provisorischer Leiter des Referates III/9a |
Leitung des Referates III/9e |
(Personalangelegenheiten des Verwaltungspersonals der nachgeordneten Dienststellen und –behörden) Personalentwicklung (für den nachgeordneten Bereich); Angelegenheiten der Grund-, Fort- und Weiterbildung für den nachgeordneten Bereich; Organisation der Grundausbildung |
18.01.2011 |
Erika Inhauser |
Provisorische Leiterin des Referates III/9e |
Folgende der oben genannten Positionen wurden neu geschaffen:
- Leitung der Sektion für Internationale Angelegenheiten und Kultus
- Leitung des Referates I/5c
- Leitung des Referates III/9e
Zudem wurden in der Zentralleitung die Abteilung III/13 (Legistik und Vollzug des Dienst- und Besoldungsrechts der Pädagogischen Hochschulen) sowie die Referate II/2e (Umsetzung der Informations- und Kommunikationstechnologien im Sektionsbereich, IT-Betreuung und IT-Kustodiate an BMHS-Schulen; Verhandlungen zur Software und Medienausstattung der Schulen; IT-Veranstaltungen, IT-Zertifikate, Verwaltung von facheinschlägigen ESF-Projekten; Internetpolicy;) und II/7c (Koordination schulbereichsübergreifender Agenden der Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB); Monitoring strategischer Prozesse und Projekte der Sektion II; abteilungsübergreifende Forschungsaufträge (Berufsbildungsforschungsdatenbank);) neu geschaffen, die zum Stichtag 1. November 2011 noch unbesetzt waren.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Änderung der Geschäftseinteilung der Zentralstelle nicht geplant.
Im Bereich der nachgeordneten Dienststellen wurden im Zeitraum 1. Jänner 2009 bis 1. November 2011 folgende Positionen nach Bestellungsverfahren entsprechend dem Ausschreibungsgesetz 1989 neu besetzt:
Zeitraum 1. Jänner 2009 bis 31. Dezember 2009 |
||||
Funktion |
Aufgabenbereich |
Wirksamkeit |
Funktionsinhaber |
frühere Funktion |
Landesschulrats direktor-Stellvertreterin (LSR für Tirol) |
Vertreterin des Landes-schulratsdirektors |
01.04.2009 |
HR Mag. Karin Brandl |
Leiterin der Abteilung Nichtlehrerpersonal (LSR für Tirol) |
Zeitraum 1. Jänner 2010 bis 31. Dezember 2010 |
||||
Funktion |
Aufgabenbereich |
Wirksamkeit |
Funktionsinhaber |
frühere Funktion |
Landesschulrats- direktor-Stellvertreter (LSR für Kärnten) |
Vertreter des Landes-schulratsdirektors |
01.11.2010 |
HR Mag. Georg Ziegler |
Leiter der Schulrechts-abteilung (LSR für Kärnten) |
Im Zeitraum 1. Jänner 2011 bis 1. November 2011 wurden im Bereich der nachgeordneten Dienststellen im Zuge der Neuregelung des Statuts des Bundesdenkmalamtes zwei neue Funktionen, jeweils mit Stellvertretungsfunktion für die Präsidentin/den Präsidenten, neu geschaffen, die beide zum Stichtag 1. November 2011 noch unbesetzt waren:
Funktion |
Aufgabenbereich |
Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor |
Aufsicht über die im Rechts- und Verwaltungsbereich zusammengefassten zentralen Abteilungen |
Fachdirektorin/Fachdirektor |
leitende wissenschaftlich-fachliche Funktion und Aufsicht über die im Fachbereich zusammengefassten zentralen Abteilungen |
Zu Frage 8 sowie zu Fragen 9 und 11, soweit diese die Fragestellung 8 betreffen:
Im Zeitraum 1. Jänner 2009 bis 1. November 2011 wurden folgende, bereits bestehende leitende Positionen im Bereich der Bundesmuseen und der Bundestheater neu besetzt:
Funktion |
Wirksamkeit |
Funktionsinhaber |
Frühere Funktion |
Generaldirektion KHM |
01.01.2009 (bis 31.12.2013) |
Dr. Sabine Haag |
Leiterin der Kunstkammer des KHM |
Generaldirektion NHM |
01.06.2010 (bis 31.05.2015) |
Dr. Christian Köberl |
Leiter des Departments für Lithosphärenforschung sowie Professor für Impaktforschung und planetare Geologie an der Universität Wien |
Direktion MUMOK |
01.10.2010 (bis 30.09.2015) |
Mag. Karola Kraus |
Leiterin der Kunsthalle Baden-Baden (D) |
Direktion MAK |
01.09.2011 (bis 31.08.2016) |
DDr. Christoph Thun-Hohenstein |
Geschäftsführer der departure Wirtschaft, Kunst und Kultur GmbH |
Direktion Burgtheater, künstlerischer GF |
01.09.2009 (bis 31.08.2014) |
Matthias Hartmann |
Intendant Schauspielhaus Zürich |
Direktion Staatsoper, künstlerischer GF |
01.09.2010 (bis 31.08.2015) |
Dominique Meyer |
Generalintendant und künstlerischer Leiter des Théâtre des Champs-Elysées in Paris |
Direktion Museumsquartier Errichtungs- und Betriebs GesmbH |
01.10.2011 (bis 30.09.2016) |
Dr. Christian Strasser |
Leiter des Gebäudemanagements der Stadt Linz und Geschäftsführer der Immobilien Linz GmbH |
Neu geschaffen wurde im Zeitraum zwischen 1. Jänner 2009 bis 1. November 2011 im Naturhistorischen Museum Wien die Position des wirtschaftlichen Geschäftsführers. Die Position wurde gemäß Stellenbesetzungsgesetz ausgeschrieben und mit 1. Juni 2010 mit Dr. Herbert Kritscher für die Dauer von fünf Jahren besetzt. Dr. Herbert Kritscher war zuvor Prokurist und Stellvertreter des Generaldirektors des Naturhistorischen Museums Wien.
Ferner erfolgte die Besetzung des Vorstandes des Vereins ÖZPGS mit Dr. Gerhard Krötzl (Obmann), Dr. Roswitha Gleiss (Stellvertretende Obfrau), Mag. Wolfgang Höglinger (Kassier) bei Gründungsgeneralversammlung am 28. Februar 2011. Diese Ressortbediensteten üben ihre Tätigkeit im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur in ihren jeweiligen Aufgabengebieten in vollem Umfang weiter aus.
Im Bereich der vereinsrechtlich organisierten österreichischen UNESCO Kommission kam es im nachgefragte Zeitraum zu folgenden Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstandes: Zur Präsidentin des Vorstandes wurde Dr. Eva Nowotny per 16. Februar 2009 durch die Mitgliederversammlung bestellt. Dr. Wolfgang Waldner als Vizepräsident per 5. November 2009. Dieser stellte seine Funktion per 18. Mai 2011 ruhend und wurde durch eine Bestellung der Mitgliederversammlung vom 5. Oktober 2011 durch Univ.-Doz. Dr. Barbara Stelzl-Marx ersetzt. Univ.-Prof. Dr. Manfred Nowak wurde als Vizepräsident per 22. März 2010 durch die Mitgliederversammlung bestellt.
Keine der genannten Positionen wurden mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Büros der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur besetzt.
Zu Frage 10:
Grundsätzlich erfolgen Besetzungen aufgrund der Vakanz der jeweiligen Stelle. Ausschlaggebend für die Betrauungen waren ausschließlich die fachliche und persönliche Eignung der Funktionsinhaberinnen und Funktionsinhaber. Die Besetzungen der angeführten Funktionen waren nach Ruhestandsversetzungen, aufgrund ressortinterner Wechsel und beruflicher Veränderung der bisherigen Funktionsinhaberinnen und Funktionsinhaber sowie Organisationsentwicklungsprozessen erforderlich.
Zu Fragen 12 bis 14:
Hinsichtlich der Positionen nach Fragen 1 bis 6 wurden öffentliche Ausschreibungen durchgeführt. Die Kriterien richteten sich nach der jeweils ausgeschriebenen Stelle. Bei allen ausschreibungspflichtigen Funktionen nach dem Ausschreibungsgesetz 1989 wurden Begutachtungskommissionen eingesetzt, die nach Prüfung der Bewerbungen und des Anforderungsprofils ein Gutachten vorgelegt haben. Die Begutachtungskommissionen bestanden aus jeweils zwei Dienstgebervertreter/innen, einem/r Vertreter/in der Gewerkschaft des Öffentlichen Dienstes und einem/r Vertreter/in des zuständigen Zentralausschusses.
Bei den Leitungspositionen nach Frage 8 erfolgten Ausschreibungen entsprechend dem Stellenbesetzungsgesetz. Auch hier richteten sich die Kriterien nach der jeweils ausgeschriebenen Stelle entsprechend den Rahmenbedingungen des Stellenbesetzungsgesetzes. Eine Bewertungskommission wurde im Fall der Neubesetzung des Generaldirektors des Naturhistorischen Museums Wien eingerichtet. In der Kommission vertreten waren folgende Personen: Gundi Wentner, Bernhard Graf, Walter Köhler, Oliver Lehmann, Alfred Payrleitner und Wolfgang Renner.
Bei den Vorstandspositionen der genannten Vereine ist die Beziehung einer „Bewertungskommission“ gesetzlich nicht vorgesehen und es wurde daher eine solche auch nicht eingerichtet; die Bestellungen erfolgten gemäß den Vereinsstatuten durch Wahl durch die General- bzw. Mitgliederversammlung.
Zu Fragen 15 und 16:
Es wurden bei den angesprochenen Neubesetzungen keine Personalberatungsunternehmen beigezogen.
Zu Frage 17:
Im Bereich der Zentralleitung kam es in einem Fall (Besetzung der Funktion der Leitung der Sektion I) zur Beschwerde einer Bediensteten der Zentralleitung bei der Bundes-Gleichbehandlungskommission.
Zu Fragen 18 und 19:
Für den nachgefragten Zeitraum bis zum Stichtag 1. November 2011 hinsichtlich der Zentralleitung:
- Weiterbestellung des stellvertretenden Leiters der Sektion IA (Internationale Angelegenheiten und Kultus), MinR Mag. Oliver Henhapel, mit 01.09.2011.
- Weiterbestellung des stellvertretenden Leiters der Sektion II (Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung und Schulsport), Mag. Martin Netzer, mit 01.09.2011.
Verlängert wurden im Zeitraum zwischen 1. Jänner 2009 und 1. November 2011 folgende, bereits bestehende Leitungsverträge in den Bundesmuseen und Bundestheatern:
Funktion |
Wirksamkeit |
Funktionsinhaber |
Direktion Albertina |
01.01.2010 (bis 31.12.2014) |
Dr. Klaus-Albrecht Schröder |
Direktion MAK |
01.01.2010 (bis 31.12.2011) |
Peter Noever |
Direktion Technisches Museum |
01.01.2010 (bis 31.12.2014) |
Dr. Gabriele Zuna-Kratky |
Direktion Belvedere |
01.01.2012 (bis 31.12.2016) |
Dr. Agnes Husslein-Arco |
Wirtschaftliche Direktion Kunsthistorisches Museum |
01.04.2012 (bis 31.03.2016) |
Dr. Paul Frey |
Direktion Österreichische Nationalbibliothek |
01.01.2012 (bis 31.12. 2016) |
Dr. Johanna Rachinger |
GF Bundestheater-Holding |
01.09.2009 (bis 31.08.2012) und 01.09.2012 (bis 31.12.2014) |
Dr. Georg Springer |
GF Theaterservice GmbH |
01.09.2009 (bis 31.08.2014) |
Dr. Josef Kirchberger |
Wirtschaftliche GF Staatsoper |
01.09.2010 (bis 31.08.2015) |
Thomas Platzer |
Künstlerische GF Volksoper
|
01.09.2012 (bis 31.08.2017) |
Robert Meyer |
Wirtschaftliche GF Volksoper |
01.09.2012 (bis 31.08.2017) |
Mag. Christoph Ladstätter |
Verlängert wurden im Zeitraum zwischen 1. Jänner 2009 und 1. November 2011 auch folgende Aufsichtsratsfunktionen:
Funktion |
Wirksamkeit |
Funktionsinhaber |
AR Bundestheater-Holding |
November 2009 (bis November 2014) |
Dr. Hilde Hawlicek Präs. Prof. Dr. Hellmut Matiasek |
AR Burgtheater |
November 2009 (bis November 2014) |
Dr. Karl Stoss Dr. Josef Schmidinger |
AR Staatsoper |
November 2009 (bis November 2014) |
Univ. Prof. Präs. Dr. Clemens Jabloner Univ. Prof. Dr. Karl Korinek |
AR Volksoper |
November 2009 (bis November 2014) |
Dr. Leo Wallner Dr. Hans Michael Piech |
AR Theaterservice GmbH |
November 2009 (bis November 2014) |
Ing. Peter Kozak Mag. Christoph Ladstätter |
AR MQ |
Juli 2011 (bis Juni 2014) |
Mag. Peter Menasse Mag. Hannah Rieger |