Mayer, Ignaz
Biografie
geb. 19.06.1810 Ofen/Buda (seit 1872 Budapest), Ungarn
gest. 31.08.1876 Linz, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Ignaz M., Kaufmann
verh. 1834 Susanne Schwarz, verwitw. Hauck, 2 Söhne (1 † 1873), 1 Tochter
1826 Schiffsschreiber, 1836 Schiffmeister in Linz; 1840 Gründung der Linzer Schiffswerft (Verkauf 1874); 1856 Mitgründer der Donauschifffahrtsgesellschaft Riedl & Comp. (fuhr mit bayerischer Lizenz), 1863 liquidiert; seit 1863 auch Rohprodukten-Großhändler; 1869 Hauptaktionär der Industrie- und Commerzialbank für Oberösterreich und Salzburg in Linz (1873 in Konkurs); 1873 Gründung einer Maschinenfabrik und Eisengießerei in Linz (1874 verpachtet)
1867 Vize-, 1869-1871 Präsident der Handels- und Gewerbekammer Linz; 1869 Gründungsmitglied des liberalen Vereins für Oberösterreich
1866-1871 oberösterr. Landtag; 1848-1873 Gemeinderat von Linz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1871
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Oberösterreich, Stadt Linz
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Oberösterreich, Stadt Linz
Klubmitgliedschaft: 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken; 27.1.1869 Klub der neuen Linken
Lit.: ÖBL; NDB; OÖ-Biografien; Hahn 1867; Slapnicka, Oberösterreich; Zauner, Oberösterr. Unternehmer; Slapnicka, Mayer