Tomaszczuk, Konstantin Dr. iur.
Biografie
geb. 13.03.1840 Czernowitz, Bukowina
gest. 19.12.1889 Wien
griech.-orth.
Vater: Partenie T. († 1889), Konsistorial-Aktuar
verh. 1868 Josefine Rapf, 1 Sohn († 1890)
bis 1857 Gymnasium in Czernowitz; 1857-1861 Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg (Galizien); 1864 Dr. iur. Lemberg
1861 Konzeptspraktikant an der Finanzprokuratur in Lemberg; 1865 Konzipist an der Finanzprokuratur in Hermannstadt/Nagyszeben/Sibiu (Siebenbürgen); 1867 Adjunkt an der Finanzprokuratur in Lemberg; 1871 Landesgerichtsrat in Czernowitz; 1875 o. Professor für österr. Zivilprozess-, Handels- und Wechselrecht und Rechtsphilosophie und 1875-1876 Gründungsrektor der Universität Czernowitz
1881 Mitgründer und Mitglied des Ausschusses des liberal-politischen Vereins "Reichseinheit" in Czernowitz
1871-1874, 1878-1889 Bukowinaer Landtag; 1872-1889 Gemeinderat von Czernowitz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1871-1889
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Bukowina, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Bukowina, Landgemeinden 1 Czernowitz, Sadagóra, Storozynetz, Sereth
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Bukowina, Landgemeinden 1 Czernowitz etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-19.12.1889 (Tod)
Bukowina, Städte 2 Suczawa, Sereth, Radautz
Klubmitgliedschaft: 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub der Linken; 1879 Klub der Liberalen (4.2.-1.3.1880 Obmann); 19.11.1881 Vereinigte Linke (Mitglied des Vorstands); 1885 Deutsch-österreichischer Klub (Mitglied des Vorstands, Vorsitz wechselte monatlich); 6.11.1888 Vereinigte Deutsche Linke (Mitglied des Vorstands)
Lit.: Wurzbach; Hahn 1885; Hahn 1879; Ceauşu, Parlamentarism; Lang, Czernowitzer Köpfe; Wagner, Tomaszczuk; Bukowinaer Nachrichten (Czernowitz) v. 20.12.1889