Karl Aichhorn
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VI. GP), ohne Klubzugehörigkeit
18.11.1950-18.03.1953 - Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VI. GP), ÖVP
19.12.1945-18.11.1950
Kurzbiografie
Geb.: 20.04.1903, Wien
Verst.: 20.02.1967, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bäckermeister
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Betriebsrat in der Ankerbrotfabrik
- Beitritt zur ÖVP 1945
- Bezirksleiter-Stellvertreter der ÖVP im 12. Wiener Gemeindebezirk
- Bezirksvertrauensmann der Wiener Bäckerinnung für den 12. Wiener Gemeindebezirk
Beruflicher Werdegang
- Übernahme des väterlichen Bäckereibetriebes 1935
- Arbeiter in der Ankerbrotfabrik
- Im Bäckergewerbe tätig (auch in Norwegen und Deutschland)
Bildungsweg
- Zwei Klassen Handelsakademie
- vier Klassen Realschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990