Rosemarie Bauer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XVI.-XXI. GP), ÖVP
24.09.1985-30.06.2001 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
26.05.1983-23.09.1985 - Volksanwältin
01.07.2001-30.06.2007 - Schriftführerin des Nationalrates
07.11.1994-29.10.1999
Kurzbiografie
Geb.: 15.07.1944, Roggendorf bei Melk
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stadträtin von Hollabrunn 1972-1975
- Landesparteiobmann-Stellvertreterin der ÖVP Niederösterreich bis 1980
- Landesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung Niederösterreich seit 1983
- Generalsekretärin der Österreichischen Frauenbewegung 1984-1987
- Geschäftsführende Bundesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung 1987-1990
- Bundesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung 1991-1998
- Bezirksparteiobfrau der ÖVP Hollabrunn 1993-2000
Beruflicher Werdegang
- Fachschuldirektorin seit 1981
- Fachschullehrerin 1965-1981
Bildungsweg
- Pädagogisches Institut
- berufsbildende höhere Schule mit Maturaabschluß
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 18.06.2020