Sepp Eberhard
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IX.-XI. GP), SPÖ
09.06.1959-31.03.1970 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
01.06.1956-09.06.1959
Kurzbiografie
Geb.: 22.02.1917, Paildorf bei Wolfsberg
Verst.: 09.09.1986, Wolfsberg
Berufliche Tätigkeit: Beamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Ortsparteivorsitzender der SPÖ Wolfsberg 1946
- Bezirksobmann des ARBÖ 1956
Beruflicher Werdegang
- Amtsleiter der Stadtgemeinde Wolfsberg 1946
- Angestellter beim Arbeitsamt Wolfsberg 1945-1946
- Bergarbeiter 1933-1938
Bildungsweg
- Prüfung in Staatsrechnungswissenschaft
- Handelsschule Knittelfeld - Externist
- Hauptschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: vier Wochen Haft 1934.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990