Hans Ebner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), ohne Klubzugehörigkeit
19.08.1932-27.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), HB
02.12.1930-19.08.1932
Kurzbiografie
Geb.: 03.05.1889, Dellach
Verst.: 15.12.1969, Seeboden (Kärnten)
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Präsident des Milch- und Fettwirtschaftsverbandes Südmark 1938
- Reichserbhofberichterstatter in Berlin
- Abgeordneter zum Kärntner Landtag 1949-1956
- Dritter Präsident des Kärntner Landtages
Beruflicher Werdegang
- Landwirt
- Gutsverwalter bis 1930
- Arbeit am väterlichen Hof
Bildungsweg
- Zweiklassige Volksschule
Stand: 02.01.1990