Georg Emmerling
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SdP
01.12.1920-17.02.1934 - Vorsitzender der 2. Bundesversammlung
09.12.1924 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
28.06.1921-17.02.1934
Kurzbiografie
Geb.: 12.07.1870, Wien
Verst.: 12.12.1948, Wien
Berufliche Tätigkeit: Vizebürgermeister von Wien
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Wiener Gemeinderates 1912
- Amtsführender Stadtrat und Vizebürgermeister von Wien 1919-1934
Beruflicher Werdegang
- Chefadministrator und öffentlicher Gesellschafter der Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts und des Verlages der "Arbeiter-Zeitung" 1902
- Mitarbeiter in der Verwaltung und Expedition der "Gleichheit"
- Geschäftsführer des Konsumvereins "Vorwärts" 1901
- Beamter der Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse 1898
- Wanderschaft (Deutschland, Frankreich, England)
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Kunstdrechsler)
- achtklassige Volksschule in Wien Meidling
Sonstiges
Nach den Ereignissen vom Februar 1934 unter Polizeiaufsicht gestellt.
Stand: 25.10.2009