Gustav Hack
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
05.11.1949-19.11.1955
Kurzbiografie
Geb.: 26.05.1900, Steyr (25.05.1900 Eigenangabe)
Verst.: 23.11.1971, Bad Hall
Berufliche Tätigkeit: Industrieller
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vorsitzender der Vereinigung Österreichischer Industrieller, Landesgruppe Oberösterreich
- Kammerrat
- Vizepräsident der Kammer der gewerblichen Wirtschaft Oberösterreich
Beruflicher Werdegang
- Kommerzialrat
- Geschäftsführender Gesellschafter der Messer- und Stahlwarenfabrik Hack-Werke Ges.m.b.H. 1918
Bildungsweg
- Bundesgewerbeschule für Maschinenbau, Eisen- und Stahlbearbeitung
- Unterrealschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990