Friedrich Gugg
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
01.12.1949-22.12.1966 - Mitglied des Bundesrates, CSP
25.04.1934-02.05.1934 - Mitglied des Bundesrates, CSP
27.05.1932-06.12.1932 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1966-21.12.1966 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1962-30.06.1962 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1957-31.12.1957 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1953-30.06.1953
Kurzbiografie
Geb.: 27.04.1896, Straßwalchen
Verst.: 04.07.1977, Straßwalchen
Berufliche Tätigkeit: Gastwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister von Straßwalchen
- Abgeordneter zum Salzburger Landtag 1935-1938
- Obmann-Stellvertreter des Österreichischen Wirtschaftsbundes
- Landesgruppe Salzburg 1945
- Vizepräsident der Salzburger Handelskammer 1947
Beruflicher Werdegang
- Gasthof- und Kaffeehausbesitzer 1924
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Fleischhauer)
- Volksschule
Stand: 23.10.2009