Dipl.-Ing. Richard Kaiser
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XX. GP), ÖVP
20.03.1996-29.10.1996 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
25.01.1996-19.03.1996 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIX. GP), ÖVP
15.03.1995-14.01.1996 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), ÖVP
19.12.1990-06.11.1994 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVI.-XVII. GP), ÖVP
10.02.1986-04.11.1990
Kurzbiografie
Geb.: 03.04.1935, Matzen
Verst.: 28.06.2019, St. Pölten
Berufliche Tätigkeit: Angestellter der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer, Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Matzen-Raggendorf seit 1980
- Vizebürgermeister der Marktgemeinde Matzen-Raggendorf seit 1995
- Mitglied des Landesbauernrates seit 1976
- Ortsbauernobmann der Marktgemeinde Matzen seit 1979
- Mitglied des Landesvorstandes des Niederösterreichischen Bauernbundes seit 1980
- Teilbezirksparteiobmann der ÖVP Gänserndorf seit 1980
- Mitglied der Bezirksparteileitung und der Hauptbezirksparteileitung der ÖVP Gänserndorf seit 1980
- Bezirksbauernratsobmann von Gänserndorf seit 1985
- Hauptbezirksparteiobmann-Stellvertreter der ÖVP Gänserndorf seit 1987
- Teilbezirksparteiobmann des Seniorenbundes Gänserndorf seit 1998
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat 1992
- Übernahme des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebes in Matzen 1983
- Vorsitzender des Fachbeirates für Vieh und Fleisch der AMA 1995-1997
- Mitglied des Verwaltungsrates der Agrarmarkt Austria (AMA) 1993-1997
- Vorsitzender der Vieh- und Fleischkommission beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 1976-1993
- Leiter der Marktabteilung (Direktor) der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer 1974-1986
- Marktreferent 1967-1973
- Viehverkehrsreferent 1962-1967
- Sekretär der Bezirksbauernkammer St.Pölten 1960-1962
- Eintritt in den Dienst der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer 1959
Bildungsweg
- Studium an der Hochschule für Bodenkultur, Fachrichtung Landwirtschaft (Dipl.-Ing.) 1954-1958
- Realgymnasium der Schulbrüder in Wien/Strebersdorf 1946-1954
- Hauptschule 1945-1946
- Volksschule 1941-1945
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 29.10.1996