Dr. Sixtus Lanner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII.-XIX. GP), ÖVP
18.12.1990-14.01.1996 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIII.-XVII. GP), ÖVP
04.11.1971-04.11.1990
Kurzbiografie
Geb.: 12.05.1934, Wildschönau (Tirol)
Verst.: 13.07.2022, Wildschönau (Tirol)
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der österreichischen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarates 1974
- Vizepräsident der Union Europäischer Christdemokraten 1976-1982
- Generalsekretär der ÖVP 1976-1982
- Präsident der Agrarkommission seit 1988
Beruflicher Werdegang
- Direktor des Österreichischen Bauernbundes 1969-1976
- Leiter des Referates Agrarpolitik und Integration
- Tätigkeit in der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs
- Bis zum 20. Lebensjahr Landarbeiter in Wildschönau
Bildungsweg
- Hochschule für Welthandel 1961-1963, gleichzeitig Dissertation an der Hochschule für Bodenkultur (Dr. rer. nat. 1964)
- Universität in Illinois (USA) 1960-1961
- Hochschule für Bodenkultur (1960 Dipl.-Ing.)
- Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft in Seefeld 1954-1956
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 14.01.1996