Josef Mayer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, GdP
01.12.1920-02.07.1925 - Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), GdP
10.11.1920-26.11.1920 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, GdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 09.08.1868, Diersbach
Verst.: 23.07.1940, Taufkirchen an der Pram
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister von Taufkirchen
- Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag
Beruflicher Werdegang
- Übernahme des Gasthauses des ehemaligen Dabonschen Gutsbesitzes in Taufkirchen 1893
- in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben tätig
Bildungsweg
- Ackerbauschule Ritzlhof
- Volksschule in Diersbach
Stand: 22.10.2009