Dr. h.c. Fritz Eckert
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
05.12.1949-23.11.1973 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1957-23.11.1973
Kurzbiografie
Geb.: 18.04.1911, Wien
Verst.: 18.08.1980, Wien
Berufliche Tätigkeit: Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vorsitzender der Bundesratsfraktion des Parlamentsklubs der ÖVP 1957-1973
Beruflicher Werdegang
- Professor, Kommerzialrat
- Generalsekretär und Vizepräsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes
- Geschäftsführer des Österreichischen Wirtschaftsverlages
Bildungsweg
- Ehrendoktorat der Universität Pittsburgh (USA)
- erlernter Beruf: Kaufmann
- Handelsschule
- Bürgerschule
- zweiklassige Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1938 KZ Dachau, 1944 Hochverratsanklage vor dem Volksgerichtshof.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990