Franz Moßhammer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
19.12.1945-08.06.1953 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), SdP
18.05.1927-01.10.1930 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
19.12.1945-30.06.1946
Kurzbiografie
Geb.: 12.08.1882, Laibach/Ljubljana
Verst.: 14.12.1964, Bischofshofen
Berufliche Tätigkeit: Maschinenmeister der Österreichischen Bundesbahnen
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Bischofshofen 1912-1934
- Bürgermeister von Bischofshofen 1920-1934 sowie 1945-1959
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Salzburg
Beruflicher Werdegang
- Schlosser bei den Staatsbahnen, dann Heizer, Lokomotivführer und Maschinenmeister bei den Österreichischen Bundesbahnen
- später in Lend und im Eisenwerk Klus bei Balstal in der Schweiz tätig
- Schlossergeselle bei einem Aluminiumwerk in Neuhausen
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Bau- und Maschinenschlosser
- Fortbildungsschule
- Sechs Klassen Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1934 mehrwöchige Haft, 1944 Kerker.
Stand: 02.01.1990