Dr. Erwin Waihs
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920 - Unterstaatssekretär für Heerwesen
05.11.1918-24.06.1920
Kurzbiografie
Geb.: 03.08.1880, Wien
Verst.: 05.07.1959, Aich am Attersee
Berufliche Tätigkeit: Vorsitzender Rat des Oberlandesgerichtes Wien
Beruflicher Werdegang
- Richter
Bildungsweg
- Promotion 1905
- Studium der Rechte
- Schottengymnasium
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1944 drei Wochen Untersuchungshaft.
Stand: 02.01.1990