Kajetan Weiser
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), SdP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 18.04.1876, Steyr
Verst.: 17.06.1952, Linz
Berufliche Tätigkeit: Offizial der Österreichischen Bundesbahnen i. R.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Linz 1907-1923
- Mitglied der Provisorischen Landesversammlung von Oberösterreich 1918-1919
Beruflicher Werdegang
- Offizial der ÖBB
- Adjunkt der Linzer Staatsbahnwerkstätte
- Werksführer der deutsch-österreichischen Staatsbahnen in Linz
- Werkmann 1894
- Schlosser
Bildungsweg
- Bürgerschule und Fortbildungsschule
- Volksschule
Stand: 02.01.1990