Ing. DDDr. Julius Raab
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-X. GP), ÖVP
19.12.1945-08.01.1964 - Abgeordneter zum Nationalrat (III.-IV. GP), CSP
18.05.1927-02.05.1934 - Betraut mit der einstweiligen Führung der Geschäfte des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau
21.04.1953-28.04.1953 - Bundeskanzler
02.04.1953-11.04.1961 - Staatssekretär für öffentliche Bauten, Übergangswirtschaft und Wiederaufbau
27.04.1945-20.12.1945 - Bundesminister für Handel und Verkehr
16.02.1938-11.03.1938
Kurzbiografie
Geb.: 29.11.1891, St. Pölten
Verst.: 08.01.1964, Wien
Berufliche Tätigkeit: Präsident der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Baumeister
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von St. Pölten 1927-1933
- Mitglied des Bundeswirtschaftsrates 1934-1938
- Mitglied des Bundestages 1934-1938
- Landesführer der niederösterreichischen Heimwehr 1928
- Mitbegründer der ÖVP 1945
- Obmann des ÖVP Parlamentsklubs 1945
- Bundesparteiobmann der ÖVP 1952-1960
- Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes bis 1963
- Handelskammerrat 1935
- Präsident der Niederösterreichischen Handelskammer 1938
- Präsident der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 1946
- Kandidat für die Wahl des Bundespräsidenten 1963
Beruflicher Werdegang
- Bauleiter
Bildungsweg
- Technische Hochschule (Hoch- und Tiefbau)
- Gymnasium in Seitenstetten
- Volksschule
Stand: 02.01.1990