Dr. Helga Rabl-Stadler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XIX. GP), ÖVP
07.11.1994-30.11.1994 - Abgeordnete zum Nationalrat (XVI.-XVII. GP), ÖVP
19.05.1983-04.11.1990
Kurzbiografie
Geb.: 02.06.1948, Salzburg
Berufliche Tätigkeit: Kauffrau
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Vorstandes des Kuratoriums des Wirtschaftsförderungsinstitutes in Salzburg
- Obmann der Ortsgruppe "Altstadt" des Österreichischen Wirtschaftsbundes in Salzburg 1980
- Vorsitzende des Arbeitskreises "Frau in der Gesellschaft" im Rahmen des "Modell Salzburg 2000" 1981
- Vorsitzende des Klubs "Frau in der Wirtschaft" in Salzburg 1983
- Vizepräsidentin der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Salzburg 1985-1988
- Präsidentin der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Salzburg 1988-1995
- Bundesparteiobmann-Stellvertreterin der ÖVP 1991-1995
Beruflicher Werdegang
- Präsidentin der Salzburger Festspiele seit 1995
- Miteigentümerin und Gesellschafterin des Modehauses Resmann 1983
- Prokuristin im Modehaus der Mutter in Salzburg und Linz 1978
- "Die Wochenpresse" und "Kurier" 1970-1978
- Journalistin für Wirtschafts- und Innenpolitik in den Redaktionen der Zeitungen "Die Presse"
Bildungsweg
- Universität Salzburg
- Matura
- wirtschaftskundliches Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 30.11.1994