Ing. Ernst Winsauer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
19.12.1945-03.08.1946 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), CSP
17.07.1929-01.10.1930 - Unterstaatssekretär im Staatsamt für Volksernährung
26.09.1945-20.12.1945
Kurzbiografie
Geb.: 27.02.1890, Dornbirn
Verst.: 28.11.1962, Bregenz
Berufliche Tätigkeit: Direktor der Chemischen Versuchsanstalt des Landes Vorarlberg
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizepräsident des Landeskulturrates von Vorarlberg 1918-1934
- Landeshauptmann von Vorarlberg 1934-1938
- Mitglied des Länderrates und des Bundestages 1934-1938
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat
- Leiter der Bregenzer Chemischen Versuchsanstalt des Landes Vorarlberg 1913
Bildungsweg
- Technische Hochschule in Prag (Technische Chemie)
- Oberrealschule in Dornbirn 1902-1909
- Volksschule
Stand: 02.01.1990