Dr. August Wotawa
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), NWB
02.12.1930-23.05.1933 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), GdP
18.05.1927-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 21.12.1876, Wien
Verst.: 23.05.1933, Linz
Berufliche Tätigkeit: Präsident des Österreichischen Bundesverlages für Unterricht, Wissenschaft und Kunst
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmannstellvertreter der Hauptleitung des Deutschen Schulvereines
- bei der Gründung der Nationaldemokratischen Partei engagiert
- er überführte diese in die Großdeutsche Volkspartei
- Landesparteiobmann der Großdeutschen Volkspartei für Wien und Niederösterreich
- Reichsparteiobmann der Großdeutschen Volkspartei 1924-1930
Beruflicher Werdegang
- Präsident des Österreichischen Bundesverlages für Unterricht, Wissenschaft und Kunst 1923
- Vorstand des Realgymnasiums im Landeserziehungsheim in Wien/Hietzing 1914-1923
- Geschäftsführer der deutsch-österreichischen Zentralstelle für Volkswohlfahrt 1913
- Mittelschullehrer für Geschichte und Geographie
Bildungsweg
- Studium der Geschichte und der Geographie
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990