Ing. Heinrich Scheibengraf
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XIII. GP), SPÖ
14.12.1962-04.11.1975 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
19.12.1945-05.11.1949
Kurzbiografie
Geb.: 01.07.1910, Graz-Andritz
Verst.: 29.09.1996, Bruck an der Mur
Berufliche Tätigkeit: Schul- und Ausbildungsleiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Kapfenberg 1945
- Bürgermeister von Kapfenberg 1949-1963
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag 1949
- Vorsitzender der SPÖ Kapfenberg
- Mitglied des Gewerblichen Berufsschulrates 1949-1954
- Begründer und Obmann des Mürzverbandes 1965-1996
Beruflicher Werdegang
- Oberschulrat
- Betriebs- und Abteilungsleiter der Gebrüder Böhler & Co AG in Kapfenberg
- Berufsschullehrer
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Schlosser, Dreher
- Bürgerschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 06.10.1996