Dr. Josef Reichl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
15.04.1953-31.12.1977 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1977-31.12.1977
Kurzbiografie
Geb.: 22.03.1913, Rudersdorf bei Fürstenfeld
Verst.: 22.02.2003, Fürstenfeld
Berufliche Tätigkeit: Gymnasialprofessor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Fürstenfeld 1950-1980
- Vizebürgermeister von Fürstenfeld 1950-1956
- Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Fürstenfeld 1950-1980
- Landesbildungsobmann der SPÖ Steiermark 1958-1978
- Landesobmann-Stellvertreter des steirischen Volksbildungswerkes
Beruflicher Werdegang
- Oberstudienrat 1973
- Gymnasialprofessor 1948-1978
Bildungsweg
- Lehramtsstudium für Geschichte und Deutsch sowie Studium der Psychologie, der Geographie und der Orientalistik an der Universität Wien (Dr. phil.)
- Realgymnasium in Fürstenfeld
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark
Sonstiges
Während des Zweiten Weltkrieges Militärdienst von 1940 bis 1945 sowie eineinhalb Jahre Gefangenschaft in Jugoslawien.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 10.06.2010