Dr. Franz Reinprecht
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, CSP
06.11.1923-30.08.1929 - Vorsitzender des Bundesrates
01.12.1925-31.05.1926
Kurzbiografie
Geb.: 21.11.1886, Waasen bei Leoben
Verst.: 30.08.1929, Baden bei Wien
Berufliche Tätigkeit: Postrat
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Kärntner Landtag 1918
- Präsident des Landtages 1922
Beruflicher Werdegang
- Postrat
- Eintritt in den Dienst der Post- und Telegraphendirektion Klagenfurt 1918
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Wien (Dr. iur. 1914)
- Gymnasium in Klagenfurt
- Volksschule in Friesach
Stand: 08.10.2009