Wilhelm Remplbauer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIV.-XVII. GP), SPÖ
04.11.1975-04.11.1990 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
22.02.1972-13.10.1975
Kurzbiografie
Geb.: 12.05.1933, Ottnang (Oberösterreich)
Verst.: 09.06.1992, Linz
Berufliche Tätigkeit: Hauptschuldirektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister der Gemeinde St. Marien (Oberösterreich) 1973-1992
- Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Linz/Land
- Mitglied des Landesparteivorstandes und des Landesparteipräsidiums der SPÖ Oberösterreich
- Mitglied der Bundesparteikontrolle der SPÖ
- Mitglied des Bezirksschulrats-Kollegiums und des Sozialhilfeausschussses Linz/Land
Beruflicher Werdegang
- Oberschulrat
- Hauptschuldirektor in Traun
- Hauptschullehrer und Lehrer an der Polytechnischen Schule in Ansfelden
- Volksschullehrer in Neukematen, Achleiten und Traun
Bildungsweg
- Lehrbefähigungsprüfungen für Volks-, Haupt- und Sonderschulen
- Bundeslehrerbildungsanstalt in Linz
- Hauptschule in Linz
- Volksschule in St. Marien
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 16.06.1992