Dr. Josef Resch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), CSP
10.11.1920-20.11.1923 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920 - Bundesminister für soziale Verwaltung
14.05.1936-11.03.1938 - Bundesminister für soziale Verwaltung
20.06.1931-11.03.1933 - Bundesminister für soziale Verwaltung
04.12.1930-15.04.1931 - Betraut mit der vorläufigen Fortführung der Geschäfte des Bundesministeriums für Unterricht
16.06.1926-25.06.1926 - Bundesminister für soziale Verwaltung
20.11.1924-26.09.1929 - Bundesminister für soziale Verwaltung
20.11.1920-21.06.1921 - Unterstaatssekretär für soziale Verwaltung
07.07.1920-20.11.1920 - Unterstaatssekretär für soziale Verwaltung
04.04.1919-24.06.1920 - Unterstaatssekretär für soziale Fürsorge
01.11.1918-15.03.1919
Kurzbiografie
Geb.: 28.09.1880, Wien
Verst.: 06.04.1939, Wien
Berufliche Tätigkeit: Beamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Staatsrates 1934-1936
- Mitglied des Bundestages 1934-1936
- Präsident des Kriegsgeschädigtenfonds 1923
Beruflicher Werdegang
- Dozent für Sozialpolitik an der Hochschule für Welthandel 1932
- ordentlicher Professor 1937
- Privatdozent für Sozialverwaltung und Sozialpolitik an der Technischen Hochschule 1931
- Beamter der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt in Wien
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Glaser
- Studium der Rechte an der Universität Wien (Dr. iur. 1907)
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990