Paul Richter
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), SdP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 22.11.1877, Dresden
Verst.: 20.01.1958, Wien
Berufliche Tätigkeit: Beamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
- Gründung des Sozialdemokratischen Wahlvereins Rudolfsheim 1896
- Mitglied der Landesparteivertretung der SdP Niederösterreich 1902
- in den Parteivorstand der SdP berufen 1917
- Zentralvorstandsmitglied des Metallarbeiterverbandes
Beruflicher Werdegang
- Herausgeber und Chefredakteur der Sozialdemokratischen Mitgliederzeitschrift "Der Sozialdemokrat" 1922-1934
- Beamter der Allgemeinen Arbeiter-Kranken- und Unterstützungskassa 1905
Bildungsweg
- Fortbildungskurse
- erlernter Beruf: Ziseleur
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1934 und 1944 Haft.
Stand: 02.01.1990