Walter Riedl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), ÖVP
29.01.1993-06.11.1994 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), ÖVP
18.12.1990-21.10.1991
Kurzbiografie
Geb.: 17.07.1952, Laa an der Thaya
Verst.: 30.08.2001, Tiefgraben (Oberösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Steuerberater
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Finanzstadtrat in Laa an der Thaya 1982-1988
- Leiter der Zukunftswerkstatt Bezirk Mistelbach
- Vorstandsmitglied der Hauptbezirksparteileitung der ÖVP Mistelbach 1990-1992
- Vorstandsmitglied der Bezirksparteileitung der ÖVP Mistelbach 1992-1996
- Bezirksgruppenobmann des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Bezirk Laa an der Thaya 1988-1992
- Teilbezirksgruppenobmann des Österreichischen Wirtschaftsbundes Bezirk Laa an der Thaya 1992-1997
- Mitglied des Landesgruppenvorstandes und der Landesgruppenleitung des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Landesgruppe Niederösterreich 1991-1997
Beruflicher Werdegang
- Selbständiger Steuerberater seit 1980
- Tätigkeit in einer Steuerberatungskanzlei 1973
- Büroangestellter
Bildungsweg
- Handelsakademie (Matura 1972)
- Handelsschule
- Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 06.09.2001