Ing. Richard Seidel
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (II.-III. GP), SdP
09.03.1926-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 11.01.1872, Rumburg/Rumburk (Böhmen)
Verst.: 21.09.1947, Wien
Berufliche Tätigkeit: Gewerkschaftsleiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Präsident des Verbandes der technischen Angestellten 1906
- Mitglied des Wiener Gemeinderates 1919-1923
- Präsident des Bundes der Industrieangestellten
Beruflicher Werdegang
- Konstrukteur bei einer Wiener Firma - Gruppenleiter
- Entlassung
- Erzherzoglich Albrechtsche Eisenkonstruktionswerkstätte und Brückenbauanstalt Lipina-Karlshütte
Bildungsweg
- Technische Studien
- Realschule in Wien
- Volksschule
Stand: 02.01.1990