Franz Stocker
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVI.-XVIII. GP), ÖVP
19.05.1983-16.12.1993 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
05.06.1979-18.05.1983
Kurzbiografie
Geb.: 01.05.1933, Raiding
Berufliche Tätigkeit: Elektromonteur
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Arbeiterbetriebsrat in der Betriebsdirektion Wiener Neustadt der NEWAG 1961
- Arbeiterbetriebsratsvorsitzender der NEWAG Betriebsdirektion Wiener Neustadt 1965-1988
- Vorsitzender des Zentralbetriebsrates der NEWAG bzw. EVN 1976-1993
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Wiener Neustadt 1980-1991
- Kammerrat der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich 1974-1989
- Mitglied des Zentralvorstandes der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie 1971
- Mitglied des Präsidiums der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie 1978
- Vorsitzender der Fraktion Christlicher Gewerkschafter der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie 1978
- Mitglied des Vorstandes des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 1979-1991
- Vorsitzender-Stellvertreter der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie 1980-1992
Beruflicher Werdegang
- Elektromonteur der NEWAG (EVN) 1960-1993
- Elektroinstallateur bei einer Firma in Wiener Neustadt 1953-1960
Bildungsweg
- Werkmeisterabendschule 1955-1957
- Gewerkschaftsschule des ÖGB
- Berufsschule (erlernter Beruf: Elektroinstallateur) 1950-1953
- Realschule 1945-1949
- Hauptschule 1944-1945
- Volksschule 1939-1944
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 16.12.1993