Walter Strutzenberger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
31.12.1982-31.12.1995 - Vizepräsident des Bundesrates
01.07.1988-31.12.1995 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
29.11.1987-30.06.1988
Kurzbiografie
Geb.: 08.06.1928, Wien
Verst.: 26.08.2020, Wien
Berufliche Tätigkeit: Abteilungsinspektor des Kriminaldienstes i. R.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vorsitzender-Stellvertreter der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, Bundessektion Kriminalbeamte
- Vorsitzender der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, Bundessektion Kriminalbeamte 1967-1973
- Obmann des Zentralausschusses der Bediensteten des Kriminaldienstes beim Bundesministerium für Inneres
- Erster Vorsitzender-Stellvertreter der Gewerkschaft öffentlicher Dienst
- Vorsitzender der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter in der Gewerkschaft öffentlicher Dienst 1977
- Mitglied des Bundesvorstandes des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 1981
- Vizepräsident der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 1977-1989
- Vorsitzender des Datenschutzrates
Beruflicher Werdegang
- Übertritt in den Kriminaldienst 1952
- Eintritt in den Polizeidienst (Wiener Sicherheitswache) 1946
Bildungsweg
- Schnittmacherlehre 1942-1944
- Pflichtschulen
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
- Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Ehrenzeichen des Landes Burgenland
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Kärnten
- Silbernes Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich
- Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien
- Goldene Verdienstmedaille vom Roten Kreuz
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 31.12.1995