Johannes Zweytick
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIII. GP), ÖVP
16.01.2007-27.10.2008 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXII. GP), ÖVP
05.03.2003-29.10.2006 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXI. GP), ÖVP
08.02.2000-19.12.2002 - Abgeordneter zum Nationalrat (XX. GP), ÖVP
14.03.1996-28.10.1999 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIX. GP), ÖVP
15.12.1994-14.01.1996
Kurzbiografie
Geb.: 24.05.1961, Wagna
Berufliche Tätigkeit: Weinbauer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister von Ratsch an der Weinstraße seit 1999
Beruflicher Werdegang
- Weinbau- und Kellermeister seit 1983
Bildungsweg
- Meisterprüfung 1983
- landwirtschaftliche Fachschule in Silberberg (Wein- und Obstbau) 1976-1979
- Polytechnischer Lehrgang in Gamlitz 1975-1976
- Hauptschule in Gamlitz 1971-1975
- Volksschule in Ratsch an der Weinstraße 1967-1971
- Präsenzdienst 1980-1981
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 06.03.2007