Dipl.-Ing. Hannes Missethon
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXII.-XXIII. GP), ÖVP
20.12.2002-27.10.2008 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
22.09.1998-09.12.2002
Kurzbiografie
Geb.: 26.06.1959, Hafning/Leoben
Berufliche Tätigkeit: Generalsekretär der ÖVP
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Leoben 1998-2007
Beruflicher Werdegang
- Generalsekretär der ÖVP seit 2007
- Landesgeschäftsführer der ÖVP Steiermark 2006-2007
- Unternehmensberater seit 1991
- Angestellter der VA Stahl 1989-1991
Bildungsweg
- Studium an der Montanuniversität Leoben (Fachrichtung Werkstoffwissenschaften, Dipl.-Ing.) 1979-1988
- Höhere technische Bundeslehranstalt für Maschinenbau in Kapfenberg 1973-1978
- Hauptschule in Leoben-Donawitz 1969-1973
- Volksschule in Leoben 1965-1969
- Präsenzdienst 1978-1979
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 27.08.2008