Mag. Peter Michael Ikrath
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIII.-XXIV. GP), ÖVP
02.01.2007-28.10.2013 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXII. GP), ÖVP
05.03.2003-29.10.2006 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
17.01.2003-04.03.2003
Kurzbiografie
Geb.: 10.05.1953, Linz
Berufliche Tätigkeit: Bankmanager
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Milizsprecher der ÖVP 1984-1990
- Generalsekretär des Österreichischen Akademikerbundes 1983-1988
- Bundesvorsitzender der JES-Studenteninitiative 1977-1979
Beruflicher Werdegang
- Generalsekretär, Österreichischer Sparkassenverband 3/2004
- Bankangestellter, Manager der GiroCredit, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 1985-2004
- Product Manager, Henkel Austria 1984-1985
- Angestellter, Vereinigung Österreichischer Industrieller 1982-1983
Bildungsweg
- Studium der Politikwissenschaften und Publizistik an der Universität Wien
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Mag. iur.) 1974-1983
- Bundesrealgymnasium Linz 1963-1973
- Volksschule 1959-1963
- Präsenzdienst (Einjährig-Freiwilliger) 1973-1974
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 16.08.2017