Sissy Roth-Halvax
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
24.04.2003-09.04.2008 - Schriftführerin des Bundesrates
01.07.2006-09.04.2008 - Präsidentin des Bundesrates
01.01.2006-30.06.2006 - Schriftführerin des Bundesrates
01.01.2004-31.12.2005
Kurzbiografie
Geb.: 02.09.1946, Wien
Verst.: 21.08.2009, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bürgermeisterin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Niederösterreichischen Landtag 1998-2003
- Bürgermeisterin der Gemeinde Maria Lanzendorf 2000-2009
- Bezirksobfrau des ÖAAB Schwechat 2003-2009
- Obfrau des Gemeindevertreterverbandes (GVV) Wien-Umgebung 1990-2009
- Vorstandsmitglied des Niederösterreichischen GVV 1990-2009
- Obfrau-Stellvertreterin der Niederösterreichischen Dorf- und Stadterneuerung 2003-2009
Beruflicher Werdegang
- Österreichisches Verkehrsbüro - Leiterin der Personalabteilung und Personalentwicklung sowie Aus- und Weiterbildung der Hotelgruppe "Austria Trend Hotels" 1965-2000
- Hotel "Am Stephansplatz" - Rezeption 1964-1965
Bildungsweg
- Hotelfachschule 1962-1964
- Gymnasium in Wien 1960-1962
- Realgymnasium in Wien 1956-1960
- Volksschule in Wien 1952-1956
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 11.10.2012