Dr. Rainer Hable
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXV. GP), NEOS
30.01.2014-08.11.2017 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXV. GP), NEOS-LIF
29.10.2013-29.01.2014
Kurzbiografie
Geb.: 04.05.1972, Linz
Berufliche Tätigkeit: Jurist
Bildungsweg
- London School of Economics, MSc Public Financial Policy
- Johannes Kepler Universität, Rechtswissenschaften
- Gymnasium Linz
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 08.07.2015