Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXV.-XXVI. GP), SPÖ
01.07.2016-22.10.2019 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXV. GP), SPÖ
17.12.2013-18.05.2016
Kurzbiografie
Geb.: 18.11.1970, Graz
Berufliche Tätigkeit: Geschäftsführer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stadtparteivorsitzender der SPÖ Weiz seit 2016
- Mitglied des Stadtparteivorstandes der SPÖ seit 2005
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ seit 2016
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Weiz seit 2005
- Mitglied des Stadtrates der Stadtgemeinde Weiz 2008-2014
- Klubvorsitzender des Gemeinderatsklubs der SPÖ Weiz 2012-2014
- Mitglied des Gemeinderates der Gemeinde Hirnsdorf 2000-2004
- Bezirksvorsitzender des Volkshilfe Bezirksvereines Weiz
Beruflicher Werdegang
- Geschäftsführer, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ELIN GmbH. seit 2012
- Geschäftsführer, Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz GmbH. 2003-2012
- Parlamentarischer Mitarbeiter, Abg. zum NR Christian Faul 1999-2003
- Gerichtspraxis, Sprengel des OLG Graz 1995-1997
Bildungsweg
- Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften Universität Graz (Dr.iur. 1999) 1997-1999
- Diplomstudium der Rechtswissenschaften Universität Graz (Mag.iur. 1995) 1990-1995
- Gymnasium Gleisdorf 1981-1989
- Volksschule Pischelsdorf 1977-1981
- Präsenzdienst 1989-1990
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 27.02.2020