Peter Heger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
09.07.2015-15.11.2017
Kurzbiografie
Geb.: 15.11.1956, Wiener Neustadt (Niederösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister der Marktgemeinde Horitschon seit 15.10.2007
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Burgenland
- Mitglied der Landesparteikontrolle der SPÖ Burgenland seit 28.10.2009
- Mitglied des Bezirksparteipräsidiums der SPÖ Oberpullendorf
- Mitglied der Bezirksparteikontrolle der SPÖ Oberpullendorf seit 22.9.2009
- Ortsparteivorsitzender der SPÖ Horitschon seit 5/1999
Beruflicher Werdegang
- Revisor für Betriebsratsfonds, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien seit 1.1.2008
- Leiter der Informations- und Beratungsstelle Floridsdorf, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 1.1.1995-31.12.2007
- Assistent des Aussenstellenleiters Floridsdorf, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 1.3.1989-31.12.1994
- Erzieher, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 1.9.1982-28.2.1989
Bildungsweg
- Arbeits- und Sozialrechtsausbildung an der Kammer für Arbeiter und Angestellte Niederösterreich 1999
- Universitätslehrgang für Werbung und Verkauf an der Wirtschaftsuniversität Wien (Akademisch geprüfter Werbekaufmann 1997)
- Lehramtsstudium für Germanistik und Publizistik an der Univerität Wien 1976-1983
- Externistenbefähigungsprüfung für Erzieher am Sozialpädagogischen Institut Wien 1984-1986
- Bundesrealgymnasium Oberpullendorf 1967-1975
- Volksschule Oberpullendorf 1963-1967
- Präsenzdienst 1975-1976
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 22.06.2017