Josef Arthold
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), ÖVP
18.12.1990-06.11.1994 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVII. GP), ÖVP
17.12.1986-04.11.1990
Kurzbiografie
Geb.: 09.04.1934, Hausbrunn (Niederösterreich)
Verst.: 30.07.2002, Wien
Berufliche Tätigkeit: Berufsschuldirektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksobmann der ÖVP Wien/Favoriten 1973
- Landesparteiobmann-Stellvertreter der ÖVP Wien 1983
- Landesobmann der ÖAAB-Berufsschullehrer Wien 1964-1972
- Bundesobmann der ÖAAB-Berufsschullehrer Österreichs 1968-1972
- Fraktionsführer der Fraktion Christlicher Gewerkschafter der Berufsschullehrer Österreichs 1968-1972
- Landesobmann-Stellvertreter des ÖAAB Wien 1985
- Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates 1971-1986
- dessen Vorsitzender 1983-1986
Beruflicher Werdegang
- Direktor einer kaufmännischen Berufsschule für Großhandel in Wien 1968
- Pädagogischer Betreuer eines Inspektionsbereiches im Stadtschulrat für Wien 1956-1961
- Lehrer an verschiedenen gewerblichen und kaufmännischen Berufsschulen 1956-1968
- Lehrer an der Übungsvolksschule der Erzdiözese Wien 1953-1956
Bildungsweg
- Lehrerbildungsanstalt bei den Schulbrüdern in Strebersdorf
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 06.08.2002