Dipl.-Kfm. Dr. Hannes Bauer
(bis 8.10.2000: Dipl.-Kfm. Dr. Johann Bauer)
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIII. GP), SPÖ
16.01.2007-27.10.2008 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXI.-XXII. GP), SPÖ
09.10.2000-29.10.2006 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVII.-XVIII. GP), SPÖ
01.01.1989-18.10.1991 - Staatssekretär im Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie
16.06.1986-21.01.1987
Kurzbiografie
Geb.: 18.03.1941, Eggenburg (Niederösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Volkswirtschafter, Unternehmensberater
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1979-1983, 1987-1988 sowie 1993-1998
- Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung (Landesrat) 1991-1993 sowie 1998-1999
- Landeshauptmann-Stellvertreter von Niederösterreich 1999-2000
- Klubobmann der SPÖ Niederösterreich 1993-1998
- Ortsparteivorsitzender der SPÖ Ziersdorf 1965-1999
- Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Hollabrunn seit 1987
- Landesparteivorsitzender-Stellvertreter der SPÖ Niederösterreich seit 1991
- Mitglied des Bundesparteivorstandes der SPÖ seit 1991
Beruflicher Werdegang
- Unternehmensberater
- Konsulent im Bankenbereich 1987-1991
- Leiter der Planung in der ÖIAG 1972-1985
- Wirtschaftsexperte und Geschäftsführer im Wirtschafts- und Sozialbeirat für Integrationsfragen 1968-1972
- Tätigkeit im Bilanz- und Finanzwesen 1961-1967
Bildungsweg
- Wirtschaftsuniversität in Wien (Dipl.-Kfm. 1965, Dr. rer. comm. 1980)
- Handelsakademie 1956-1960
- Präsenzdienst 1960-1961
- Hauptschule 1951-1955
- Volksschule 1947-1951
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 15.06.2007