Dr. Anna Demuth
(seit 10.3.1983: Dr. Anna Artmann-Demuth)
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
21.11.1975-29.06.1982 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
20.11.1969-12.11.1975 - Stellvertretende Vorsitzende des Bundesrates
01.01.1982-29.06.1982
Kurzbiografie
Geb.: 28.01.1921, Pommersdorf (Niederösterreich)
Verst.: 15.07.2020, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bundesfrauensekretärin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesparteipräsidiums und des Bundesparteivorstandes der SPÖ und des Bundesfrauenkomitees der SPÖ 1971
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Niederösterreich 1960-1971
- Vorsitzende des Frauen-Bezirkskomitees Wien/Hietzing 1972
Beruflicher Werdegang
- Bundesfrauensekretärin der SPÖ 1971
- Landesfrauensekretärin der SPÖ Niederösterreich 1960-1971
- dann beim Verlag "Welt am Montag" freie Journalistin
- Sekretärin bei der englischen "Weltpresse" 1949
- Büroangestellte 1939-1945
Bildungsweg
- Promotion 1948
- Universität Wien (Germanistik, Kunstgeschichte)
- humanistisches Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990