Leopold Doppler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), CSP
16.04.1928-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 29.10.1870, Wien
Verst.: 13.03.1945, Wien
Berufliche Tätigkeit: Gerichtskanzleidirektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann der Gewerkschaft der Bundes- und Landesangestellten Österreichs
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien 1919
Beruflicher Werdegang
- Gerichtskanzleidirektor
Stand: 02.01.1990