Dr. Wendelin Ettmayer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XV.-XVIII. GP), ÖVP
05.10.1979-02.02.1993 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIV. GP), ÖVP
22.06.1977-04.06.1979
Kurzbiografie
Geb.: 01.08.1943, Linz
Berufliche Tätigkeit: Bundesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Leiter des Büros des ÖAAB-Bundesobmannes 1971-1977
- Bezirksobmann des ÖAAB Wien/Wieden 1972
- Generalsekretär-Stellvertreter des ÖAAB 1979-1987
- Leiter des politischen Büros in der Bundesleitung des ÖAAB
- Sicherheitssprecher der ÖVP 1987-1990
Beruflicher Werdegang
- Botschafter in Kanada seit 2000
- Botschafter in Finnland 1994
- im höheren auswärtigen Dienst des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten tätig seit 1969
Bildungsweg
- Diplomatische Akademie 1967-1969
- Universität Paris 1966-1967
- Promotion 1966
- Universität Wien
- Pacelli High School (USA) 1960-1961
- Matura 1962
- Akademisches Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.02.1993