Hermann Eigruber
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVII. GP), ohne Klubzugehörigkeit
19.06.1990-31.08.1990 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVI.-XVII. GP), FPÖ
19.05.1983-18.06.1990
Kurzbiografie
Geb.: 02.10.1930, Steyr (Oberösterreich)
Verst.: 25.03.2013, Linz
Berufliche Tätigkeit: Gewerbetreibender
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bundesobmann des Ringes freiheitlicher Wirtschaftstreibender 1978
- Mitglied des Gemeinderates von Traun 1980
- Vizepräsident der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich 1982
Beruflicher Werdegang
- Kommerzialrat
- Geschäftsführer der Firma Compriband-Dichtungen 1975
- Prokurist der Firma Asbiton
- selbständig tätig im chemisch-technischen Gewerbe und Baustoffhandel ab 1955
- Elektriker bei der Firma Wella und Elektro-Bau AG
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Elektrotechniker
- Höhere Technische Bundeslehranstalt
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 31.08.1990