Karl Fachleutner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XVI. GP), ÖVP
14.12.1962-16.12.1986 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
04.06.1959-14.12.1962
Kurzbiografie
Geb.: 23.03.1921, Puch (Niederösterreich)
Verst.: 08.09.2006, Znaim (Tschechien)
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister von Puch 1950-1970
- Hauptbezirksparteiobmann der ÖVP Hollabrunn 1962-1981
- Obmann der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer, Bezirk Hollabrunn 1968-1976
- Obmann des Österreichischen Bauernbundes, Bezirk Hollabrunn 1971
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat
- Landwirt
Bildungsweg
- Landwirtschaftliche Fortbildungsschule
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 03.10.2006