Dr. Alfred Gasperschitz
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIII.-XIV. GP), ÖVP
04.11.1971-04.06.1979 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
16.11.1961-04.11.1971
Kurzbiografie
Geb.: 10.08.1912, St. Leonhard im Lavanttal
Verst.: 01.01.1995, Wien
Berufliche Tätigkeit: Oberlandesgerichtsrat und Senatsvorsitzender
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann der Bundessektion Öffentlicher Dienst im ÖAAB 1965
- Bundesobmannstellvertreter des ÖAAB 1971
- Vorsitzender der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten
- Präsident des Europäischen Bundes der Gewerkschaften der öffentlichen Dienste (INFEDOP) 1972
- Obmann der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter
Beruflicher Werdegang
- Straflandesgericht und Jugendgericht Wien
- Richter bei den Gerichten Wels, Linz, Schärding, Mauerkirchen
Bildungsweg
- Studium der Rechte (Dr. iur.)
- Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 08.01.1995