Dipl.-Kfm. Dr. Helmut Frauscher
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
01.07.1980-19.10.1993 - Abgeordneter zum Nationalrat (XII.-XIV. GP), ÖVP
31.03.1970-04.06.1979 - Präsident des Bundesrates
01.07.1993-19.10.1993 - Präsident des Bundesrates
01.01.1989-30.06.1989 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1984-31.12.1984
Kurzbiografie
Geb.: 20.05.1934, Salzburg
Verst.: 09.06.1994, Teneriffa
Berufliche Tätigkeit: Kaufmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann-Stellvertreter des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Landesgruppe Salzburg 1970-1982
- Gremialvorsteher des Lebensmittelgroßhandels in Salzburg und Kammerrat der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Salzburg 1970-1980
- Landesobmann des Salzburger Seniorenbundes 1986
- Landesobmann des Salzburger Hilfswerkes 1987-1991
- Bundesobmann-Stellvertreter des Österreichischen Hilfswerkes 1989
Beruflicher Werdegang
- Selbständiger Kaufmann und Unternehmer 1955
Bildungsweg
- Studium der Staatswissenschaften an der Universität Salzburg (nebenberuflich) 1966-1969
- Hochschule für Welthandel in Wien (Dipl.-Kfm. 1955) 1952-1955
- Matura
- Akademisches Gymnasium in Salzburg
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 16.06.1994