Dr. Gilbert Frizberg
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), ÖVP
18.12.1990-21.10.1991 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVI.-XVII. GP), ÖVP
07.03.1984-04.11.1990
Kurzbiografie
Geb.: 09.02.1956, Graz
Berufliche Tätigkeit: Unternehmer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag 1991-1995
- Kammerrat der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Steiermark
- Vorsitzender der Jungen Industrie Steiermarks 1977-1979
- Mitglied des Vorstandes der Vereinigung Österreichischer Industrieller
Beruflicher Werdegang
- Sodann geschäftsführender Gesellschafter der Hereschwerke Frizberg KG
- Angestellter und Prokurist der Firma Franz Heresch und Co. 1978
Bildungsweg
- Promotion 1977
- Studium der Rechte an der Universität Graz
- Matura 1974
- Allgemeinbildende höhere Schule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 21.10.1991