Hella Hanzlik
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
22.04.1966-23.11.1973 - Abgeordnete zum Nationalrat (X. GP), SPÖ
14.12.1962-30.03.1966 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
13.07.1956-22.06.1959 - Stellvertretende Vorsitzende des Bundesrates
01.01.1973-30.06.1973
Kurzbiografie
Geb.: 14.01.1912, Czernowitz/Cernivci (Bukowina)
Verst.: 17.09.2005, Wien
Berufliche Tätigkeit: Angestellte
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates 1959-1962
- Bezirksrätin von Wien/Ottakring 1946-1950
- Bezirksparteivorsitzender-Stellvertreterin der SPÖ Wien/Ottakring 1950
- Mitglied des Bundesparteivorstandes der SPÖ
- Mitglied des Frauenzentralkomitees der SPÖ
- Ehrenvorsitzende der SPÖ Wien/Ottakring 1970-2005
Beruflicher Werdegang
- Landesfrauensekretärin der SPÖ Wien 1948-1972
- Bedienstete des Parlamentsklubs der SPÖ 1946-1948
- Beschäftigung bei der Arbeiterkammer Wien 1945-1946
- Emigration (Schweiz, England) - als Hausgehilfin, Köchin und zuletzt als Sekretärin im Austrian Labour Club tätig 1938-1945
- Kassierin in einer Fango-Heilanstalt bis 1938
- Korrespondentin und Buchhalterin im Verband der Sozialistischen Arbeiterjugend
- Angestellte eines Verlages und einer Buchhandlung bis 1929
Bildungsweg
- Einjähriger Lehrkurs der Frauenoberschule
- kaufmännische Abendschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 22.03.2006