Bartholomäus Hasenauer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
28.04.1931-02.05.1934 - Staatssekretär im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
12.03.1934-10.07.1934
Kurzbiografie
Geb.: 10.01.1892, Maishofen (Salzburg)
Verst.: 05.12.1980, Maishofen
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister von Maishofen 1919-1931
- Gauobmann der Pinzgauer Bürgermeisterkonferenz 1919-1931
- Obmann des Reichsbauernbundes 1933
- Obmann des Agrarausschusses 1934
- Mitglied des Bundeswirtschaftsrates 1934-1938
- Mitglied des Bundestages 1934-1938
- Landesparteiobmann der ÖVP Salzburg 1945-1946
- Landesrat von Salzburg 1945-1949
- Präsident der Salzburger Landwirtschaftskammer 1945-1950
- Landesobmann des Salzburger Bauernbundes 1946-1963
- Landeshauptmann-Stellvertreter von Salzburg 1949-1963
Beruflicher Werdegang
- Übernahme des väterlichen Stoffengutes bei Maishofen 1906
Bildungsweg
- Landwirtschaftsschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1938, 1940 und 1944.
Stand: 02.01.1990